Cara Berhitung Cepat Tanpa Kalkulator














1. Perkalian 9, 99, atau 999

Mengalikan dengan 9 sebenarnya adalah mengalikan dengan 10-1.

Jadi, 9×9 proporsional namun dengan 9 x (10-1) = 9×10-9 = 90-9 = 81.

Ayo coba contoh yang lebih susah:

46×9 = 46× (10-1) = 460-46 = 414.

Satu cermin lagi:

68×9 = 680-68 = 612.

Untuk perkalian 99, artinya kita mengalikan dengan 100-1.

Kaprikornus, 46×99 = 46 x (100-1) = 4600-46 = 4554.

Kalo udah gitu, kalian semua pasti tahu bahwa perkalian 999 sama dengan pergandaan 1000-1

38×999 = 38 x (1000-1) = 38000-38 = 37962.

Masih bisa ngikuti? silakan kita lanjut



2. Multiplikasi 11

Perkalian 11 artinya kita menjumlahkan sepasang angka, kecuali bagi nilai yang ada di episode ujung

Lebih jelasnya gw jelasin di dasar ini :

untuk multiplikasi 436 dengan 11 mulailah dari kanan ke kiri (caruk pecah kanan ke kiri ya)

Purwa catat 6 lalu jumlahkan 6 dengan kredit di sebelahnya adalah 3 sehingga didapatkan angka 9

Tuliskan 9 disebelah kidal 6.

Lewat jumlahkan 3 dengan 4 untuk mendapat angka 7. Tuliskan angka 7.

Terakhir tuliskan angka yang paling kidal merupakan 4.

Jadi, 436×11 = 4796.

Ayo kita bakal contoh nan makin selit belit: 3254×11.

(3)(3+2)(2+5)(5+4)(4) = 35794.

Ingat selalu tiba dari kanan ke kiri yak!

Sekarang contoh yang lebih sulit juga: 4657×11.

(4)(4+6)(6+5)(5+7)(7).

Mulai mulai sejak kanan tuliskan angka 7.

Habis 5+7=12.

Tuliskan 2 dan simpan angka 1.

6+5 = 11, tambah 1 yang tadi kita simpan = 12.

Sekali juga tuliskan 2 dan simpan 1.

4+6 = 10, tambah 1 yang tadi kita simpan = 11.

So, tuliskan 1 dan simpan 1.

Keladak angka paling kecil kiri, 4, tambahkan dengan 1 yang tadi kita simpan.

Jadilah, 4657×11 = 51227 .

Hehehe, mantepkan? ini masih ga terlalu runyam…ayo perkembangan lagi





3. Perbanyakan 5, 25, or 125

Perkalian dengan 5 sama namun mengalikan dengan 10 lalu di bagi 2, CATATAN : Untuk perbanyakan dengan 10 pas tambahkan 0 di dibagian belakang poin

Konseptual : 1000 x 5 = 5000

Juga, 12×5 = (12×10)/2 = 120/2 = 60.

Contoh yang lain:

64×5 = 640/2 = 320.

Pula, 4286×5 = 42860/2 = 21430.

Buat multiplikasi 25, sama sekadar kita kalikan dengan 100 (tambahkan dua angka 0 di adegan belakang) kemudian di bikin dengan 4. Gubahan : Kerjakan pembagian dengan 4, kita bisa pula membagi dengan 2 sebanyak dua kali

64×25 = 6400/4 = 3200/2 = 1600.

58×25 = 5800/4 = 2900/2 = 1450.

Bakal perkalian 125, sama namun kita kalikan dengan 1000 (tambahkan tiga poin 0 di bagian pantat) kemudian di untuk dengan 8. Gubahan : Lakukan pembagian dengan 8, kita dapat juga membagi dengan 2 sebanyak tiga kelihatannya

32×125 = 32000/8 = 16000/4 = 8000/2 = 4000.

48×125 = 48000/8 = 24000/4 = 12000/2 = 6000.

Mudah cerek? hehehe melangkah lagi!



4. Mengalikan dua predestinasi yang mempunyai selisih 2, 4, atau 6

Buat perkalian sejenis ini gw langsung kasi contoh ya

Ambil contoh : 12×14. (14 – 12 = 2…kaprikornus metode ini bisa dipakai)

Purwa kita cari kredit paruh antara 12 dan 14…So,

12

13

14

(artinya 13 ialah biji tengah), berikutnya kita tinggal membuat perkalian 13 x 13 lalu di kurangi 1…

12×14 = (13×13)-1 = 168.

16×18 = (17×17)-1 = 288.

99×101 = (100×100)-1 = 10000-1 = 9999

Seandainya cedera dua bilangan tersebut merupakan 4, sama seperti tadi kita cari angka tengahnya…cak bagi pemangkatan, lalu kurangi dengan 4,
Ok ini contohnya :

11×15 = (13×13)-4 = 169-4 = 165.

13×17 = (15×15)-4 = 225-4 = 221.

Jikalau selisih dua bilangan tersebut yaitu 6, sama seperti tadi kita cari angka tengahnya…kerjakan pemangkatan, lalu kurangi dengan 9,
Ok ini contohnya :

12×18 = (15×15)-9 = 216.

17×23 = (20×20)-9 = 391.

Hehehe…rahasia ini bisa di pakai bukan hanya kerjakan belasan tapi bisa hingga ribuan…

Masih cak semau kunci lagi….ntar gw sambung…
Tengkyu all

Naaah mutakadim makan…sudah kenyang…sekarang kita hubung juga kursus kita….hehehehehe




5. Pemangkatan kadar puluhan yang berakhiran 5

Cak bagi nan ini bener2 gampang cak kenapa..

Abstrak kita mau ngitung berapakah 35 x 35

Kita suntuk mengalikan 3 x 4 = 12 (nilai 4 di dapat dari 3 tambah 1)
Kemudian 5 x 5 = 25
Jadi 35 x 35 = 1225

Mudahkan?
Arketipe lagi : 65 x 65
Kalikan 6 x 7 = 42 (kredit 7 di bisa dari 6 tambah 1)
Kemudian 5 x 5 = 25
Jadi 65 x 65 = 4225

Dari situ kita tahu bahwa pemangkatan garis hidup puluhan berakhiran 5 pasti angka belakangnya 25

So 85 x 85 = 7225 (tahukan dari mana dapetinnya?)



6. Perkalian puluhan dimana digit pertama yaitu sama dan total digit kedua adalah 10

Contohnya kita cak hendak mengalikan 42 x 48…
Disini terlihat bahwa digit pertama puluhan di atas adalah setimpal yaitu 4
sedangkan jumlah dari digit kedua adalah 2 + 8 = 10

Cara cepatnya terlambat saja :
Kita kalikan 4 dengan 4+1 Makara gini hasilnya 4 x (4+1) = 4 x 5 = 20
Tuliskan angka 20

Lanjut lagi kalikan 2 dengan 8 Jadi gini hasilnya 2 x 8 = 16
Tuliskan angka 16

Jadilah 42 x 48 = 2022

Gampang kan? contoh sekali lagi
64 x 66

Kita buat
6 x (6+1) = 6 x 7 = 42
6 x 4 = 24
Kesannya
64 x 66 = 4224

Masih khawatir?
Paradigma pula :
83 x 87

Rumusnya
8 x (8+1) = 8 x 9 = 72
3 x 7 = 21
Hasilnya
83 x 87 = 7221

Ok bro and sis? hehehehe ajarkan ini ke putra perempuan anda
Nah bakal yang berikut ini duga sedikit rumit…tapi kalo disimak dapat cak kenapa bro

7. Pemangkatan Puluhan
Ini perlu sedikit sentralisasi

Ambil contoh kita mau melakukan pemangkatan 58 alias 58 x 58

Langkah 1 :
Kalikan 5 dengan 5, 5 x 5 = 25
Kalikan 8 dengan 8, 8 x 8 = 64
Tuliskan ke dua hasil tadi dan jadilah 2564

Persiapan 2 :
Kalikan 5 dengan 8 = 40
Gandakan hasil tersebut, 40 x 2 = 80
Tambahkan 1 biji 0, jadilah 800

Langkah 3 :
Jumlahkan 2564 dengan 800, 2564 + 800 = 3364
Itulah hasilnya

58 x 58 = 3364

Hehehe….masih bingung?
yuk contoh sekali lagi ayo

32 x 32

Ancang 1 :
3 x 3 = 9 —-> tapi tuliskan 09 ya biar 2 digit boleh tercipta
2 x 4 = 4 —-> tapi tuliskan 04 ya meski 2 digit dapat tercipta
Kedua hasil di tulis menjai 0904

Langkah 2 :
3 x 2 = 6 GANDAKAN 6 x 2 = 12
Tambahkan satu 0 dibelakangnya dan jadilah 120

Langkah 3 :
120 + 0904 —-> artinya 120 + 904 = 1024
Itulah hasilnya

32 x 32 = 1024

Mantep morong?
Mau coba juga?
Dapat!

67 x 67

6 x 6 = 36
7 x 7 = 49
3649

6 x 7 x 2 = 84 tambah satu 0 bintang sartan 840

3649 + 840 = 4489

Sehingga 67 x 67 = 4489

Sumber: http://www.woamu.mangaku.net/2009/09/cara-berhitung-cepat-yang-sangat.html

Cara Menghitung Super Cepat Tanpa Kalkulator
Title
:
Cara Menghitung Super Cepat Sonder Kalkulator

Description
: 1. Multiplikasi 9, 99, atau 999 Mengalikan dengan 9 sebenarnya adalah mengalikan dengan 10-1. Jadi, 9×9 sejajar semata-mata dengan 9 x (10-1) =…
Rating
:
5

Source: http://m4zakiy.blogspot.com/2012/02/cara-menghitung-super-cepat-tanpa.html